Tomas Eneroth (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län, plats 218
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-07-27 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2017-07-26
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2014-10-04 – 2017-07-27
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-07-27
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2008-02-14
- Ordförande
- 2002-11-14 – 2006-10-02
- Ordförande
- 2002-11-05 – 2006-10-01
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-04
Näringsutskottet
- Vice ordförande
- 2008-02-19 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-02-14 – 2008-02-18
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2002-10-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-10-13 – 2017-07-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-13
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Vice ordförande
- 2022-10-21 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2017-08-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2017-07-27 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Infrastrukturminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Infrastrukturminister
- 2021-02-05 – 2022-10-06
- Infrastrukturminister
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Desinformationens påverkan på Sverigebilden
Interpellation 2023/24:769 av Tomas Eneroth (S)
Interpellation 2023/24:769 Desinformationens påverkan på Sverigebilden av Tomas Eneroth S till Utrikesminister Tobias Billström M I veckan som gick har det avslöjats hur Sverigedemokraterna regeringens samarbetsparti, med anställda i Regeringskansliet bedrivit systematiskt desinformationsarbete via sin kommunikationsavdelning- Inlämnad
- 2024-05-21
- Svarsdatum
- 2024-08-20
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Sjukvårdens finansiering
Interpellation 2023/24:301 av Marcus Wennerström (S)
Interpellation 2023/24:301 Sjukvårdens finansiering av Marcus Wennerström S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Året 2023 är ett ekonomiskt tufft år för den svenska sjukvården. I Uppsala går exempelvis Akademiska sjukhuset mot ett underskott på närmare 1 miljard. Det motsvarar drygt 10 procent av budgeten. Det- Inlämnad
- 2023-12-12
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Sanktioner mot Ryssland
Interpellation 2023/24:289 av Tomas Eneroth (S)
Interpellation 2023/24:289 Sanktioner mot Ryssland av Tomas Eneroth S till Utrikesminister Tobias Billström M En avgörande insats för att stödja Ukraina är upprätthållandet av sanktionerna mot Ryssland. EU har beslutat om kraftfulla sanktioner, och i det senaste sanktionspaketet betonades vikten av att säkerställa att- Inlämnad
- 2023-12-07
- Svarsdatum
- 2024-01-18
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Demokratin i Guatemala
Interpellation 2023/24:69 av Tomas Eneroth (S)
Interpellation 2023/24:69 Demokratin i Guatemala av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M I Guatemala vann nyligen den socialdemokratiska presidentkandidaten Bernardo Arévalo valet med mycket bred marginal. Den viktigaste valfrågan var kampen mot korruptionen och att återställa rättssäkerheten i landet. Såväl- Inlämnad
- 2023-10-05
- Svarsdatum
- 2023-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Underhåll av vägnätet
Interpellation 2021/22:555 av Jasmin Farid (M)
Interpellation 2021/22:555 Underhåll av vägnätet av Jasmin Farid M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I dag ser vi hur allt fler kommuner drabbas av uteblivna investeringar på de statliga vägarna, vilket har gjort trafiksituationer runt om i landet alltmer ansträngda. Vi ser kommuner som har tvingats att införa- Inlämnad
- 2022-06-16
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Resurser för infrastrukturunderhåll
Interpellation 2021/22:550 av Magnus Jacobsson (KD)
Interpellation 2021/22:550 Resurser för infrastrukturunderhåll av Magnus Jacobsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I de beslut som nu tagits av regeringen avseende nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen fördelas 799 miljarder enligt följande: 165 miljarder kronor till vidmakthållande- Inlämnad
- 2022-06-15
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Den administrativa kostnaden för Skurubron
Interpellation 2021/22:548 av Jasmin Farid (M)
Interpellation 2021/22:548 Den administrativa kostnaden för Skurubron av Jasmin Farid M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Skurubron på väg 222 är den enda landförbindelsen mellan Stockholm och östra Nacka samt Värmdö. Öster om Skurubron bor 35 000 Nackabor och 46 000 Värmdöbor som skulle drabbas av en dubbel- Inlämnad
- 2022-06-14
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Europeiskt bokningssystem för tågresor
Interpellation 2021/22:524 av Jens Holm (V)
Interpellation 2021/22:524 Europeiskt bokningssystem för tågresor av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Allt fler vill ta tåget ut i Europa. Det är mycket välkommet eftersom tåget är det energieffektivaste och mest klimatsmarta sättet att resa på. Men väldigt många vittnar också om svårigheterna med- Inlämnad
- 2022-05-25
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Arlandabanan
Interpellation 2021/22:523 av Jens Holm (V)
Interpellation 2021/22:523 Arlandabanan av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Av klimatskäl måste flygets utsläpp skyndsamt minskas. Men även resorna till och från våra flygplatser är en betydande källa till utsläpp, och också buller och trängsel. Därför bör det vara ett överordnat mål att få så många- Inlämnad
- 2022-05-25
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Förbifart Stockholm
Interpellation 2021/22:522 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2021/22:522 Förbifart Stockholm av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I sitt interpellationssvar från vår debatt den 10 maj hänvisade infrastrukturministern till att han inte fått någon information om att det skulle vara ett problem för räddningsfordon att ta sig fram på Ekerövägen,- Inlämnad
- 2022-05-25
- Svarsdatum
- 2022-06-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Nya parkeringsregler för elsparkcyklar
Interpellation 2021/22:534 av Jasmin Farid (M)
Interpellation 2021/22:534 Nya parkeringsregler för elsparkcyklar av Jasmin Farid M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S OECD presenterade nyligen en rapport, Transport Strategies for Net-Zero Systems by Design där politiska åtgärder för att främja delad mikromobilitet, till exempel elsparkcyklar, anses fundamentala- Inlämnad
- 2022-06-01
- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Dispenshantering för mobilkranar
Interpellation 2021/22:508 av Anders Åkesson (C)
Interpellation 2021/22:508 Dispenshantering för mobilkranar av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Mobila kranar är avgörande för byggande och utveckling av vårt moderna samhälle. Inte minst vid byggande och reparation av bostäder, industri, transportinfrastruktur etcetera. Varje förflyttning på- Inlämnad
- 2022-05-20
- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Det slitna järnvägsnätet
Interpellation 2021/22:488 av Patrik Jönsson (SD)
Interpellation 2021/22:488 Det slitna järnvägsnätet av Patrik Jönsson SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafikanalys rapport gällande punktlighet på järnväg för första kvartalet 2022 är en ytterst nedslående läsning. Rapporten visar på hur det slitna järnvägsnätet genererar usla förseningssiffror för järnvägstrafiken.- Inlämnad
- 2022-05-11
- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Underhåll på befintliga vägar och järnvägar
Interpellation 2021/22:487 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2021/22:487 Underhåll på befintliga vägar och järnvägar av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I en aktuell debattartikel går flera tunga företrädare för arbetsgivare och fackförbund ut och kräver att regeringen ska prioritera underhåll på vägar och järnvägar. Även vd:n för WSP Sverige- Inlämnad
- 2022-05-11
- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Konkurrenskraften för den svenska sjöfarten
Interpellation 2021/22:492 av Hans Rothenberg (M)
Interpellation 2021/22:492 Konkurrenskraften för den svenska sjöfarten av Hans Rothenberg M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Svensk sjöfartsnäring behöver få till rimligare förutsättningar för svenskflaggade fartyg. Den inflaggning som skett de senaste åren har vänt till en minskning och är nu på runt hundra- Inlämnad
- 2022-05-12
- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Kris för flyget
Interpellation 2021/22:476 av Anders Åkesson (C)
Interpellation 2021/22:476 Kris för flyget av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Nu har flygets största globala kris någonsin, förorsakad av viruset covid-19, pågått i drygt två år. Därutöver har den ryska invasionen av Ukraina kommit att påverka den globala flygindustrin. Sammantaget är det en- Inlämnad
- 2022-05-03
- Svarsdatum
- 2022-05-17
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Trafiksituationen till följd av Förbifart Stockholm
Interpellation 2021/22:468 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2021/22:468 Trafiksituationen till följd av Förbifart Stockholm av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Infrastrukturministern har i svar till mig uttryckt följande: Jag utgår ifrån att Trafikverket utifrån sitt uppdrag arbetar för att minimera de störningar som uppkommer under byggtiden.I- Inlämnad
- 2022-04-28
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Manipulerade färdskrivare
Interpellation 2021/22:466 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2021/22:466 Manipulerade färdskrivare av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Infrastrukturminister Tomas Eneroth hävdar ofta att det ska råda ordning och reda på svenska vägar. Tyvärr verkar det dock saknas kraft och vilja för att uppnå denna ordning och reda. Alla fordon som omfattas- Inlämnad
- 2022-04-25
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Nya Skurubrons finansiering
Interpellation 2021/22:465 av Jasmin Farid (M)
Interpellation 2021/22:465 Nya Skurubrons finansiering av Jasmin Farid M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Väg 222 är den enda landförbindelsen in till Stockholm från Värmdö kommun och östra delen av Nacka kommun. Bygget föreslås finansieras till två tredjedelar genom infrastrukturavgifter per passage. Detta- Inlämnad
- 2022-04-21
- Svarsdatum
- 2022-05-10
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Stopp i trafiken på viktiga Europavägar
Interpellation 2021/22:448 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2021/22:448 Stopp i trafiken på viktiga Europavägar av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Fredagen den 8 april slog vintern till igen. Resultatet blev stillastående trafik på flera stora vägar runt om i Sverige. På E4, 7 kilometer norr om Örnsköldsvik, stod trafiken still under- Inlämnad
- 2022-04-08
- Svarsdatum
- 2022-04-26
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)