Tomas Eneroth (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län, plats 218
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Riksbanksfullmäktige
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-07-27 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2017-07-26
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2014-10-04 – 2017-07-27
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-07-27
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2008-02-14
- Ordförande
- 2002-11-14 – 2006-10-02
- Ordförande
- 2002-11-05 – 2006-10-01
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-04
Näringsutskottet
- Vice ordförande
- 2008-02-19 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-02-14 – 2008-02-18
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2002-10-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-10-13 – 2017-07-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-13
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksbanksfullmäktige
- Vice ordförande
- 2022-10-21 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2017-08-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-19 –
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-07-27
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2002-10-23
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2017-07-27 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Infrastrukturminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Infrastrukturminister
- 2021-02-05 – 2022-10-06
- Infrastrukturminister
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
3 G-nätet
Skriftlig fråga 2001/02:1397 av Eneroth, Tomas (s)
den 28 juni Fråga 2001/02:1397 av Tomas Eneroth s till miljöminister Kjell Larsson om 3 G-nätet För närvarande pågår en utbyggnad av det så kallade 3 G-nätet i Sverige. I samband med planeringen av hur mobilbasstationerna ska placeras uppkommer ständigt frågor från omkringboende kring riskerna med strålning m.m. från- Inlämnad
- 2002-06-28
- Besvarare
- statsrådet Lena Sommestad (S)
Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier
Betänkande 2001/02:UBU15
Ett rekryteringsbidrag vid vuxenstudier införs den 1 januari 2003. Bidraget ska ha som syfte att rekrytera personer i åldrarna 25-50 år som har kort tidigare utbildning och är eller riskerar att bli arbetslösa eller har något funktionshinder. Det ska användas inom kommunernas uppsökande verksamhet för att stimulera till studier på grundskole- och gymnasienivå. Kommunerna ska pröva vilka personer som har förutsättningar att få bidraget. Beloppet ska motsvara det ordinarie totalbeloppet i studiemedelssystemet. De som haft inkomst på en viss nivå före studierna ska kunna få 122,5 % av totalbeloppet. Rekryteringsbidrag ska kunna lämnas för studier på minst 20 % av heltid och under högst 50 veckor. Det ska vara skattefritt och pensionsgrundande på samma sätt som studiemedel. När rekryteringsbidrag införs upphör bidragsformen särskilt utbildningsbidrag (ubs).- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 15, 42 minuter
- Justering
- 2002-05-23
- Debatt
- 2002-06-05
- Beslut
- 2002-06-05
Elever med funktionshinder
Betänkande 2001/02:UBU13
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 som handlar om elever med funktionshinder.- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 23
- Reservationer
- 19
- Anföranden och repliker
- 22, 12 minuter
- Justering
- 2002-04-09
- Debatt
- 2002-04-24
- Beslut
- 2002-04-25
med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.
Motion 2001/02:Fi27 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi27 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman s med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring i lagen om offentlig upphandling. Motivering- Inlämnad
- 2002-04-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
ersättning
Skriftlig fråga 2001/02:999 av Eneroth, Tomas (s)
den 5 april Fråga 2001/02:999 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ingela Thalén om ersättning Ett viktigt inslag i våra socialförsäkringssystem är arbetslinjen dvs principen att försäkringarna ska stimulera till aktivt yrkesarbete och möjlighet att försörja sig själv. Mot den bakgrunden görs många och viktiga insatser- Inlämnad
- 2002-04-05
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
Åtgärder mot svarttaxi
Motion 2001/02:T429 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:T429 av Tomas Eneroth m.fl. s Åtgärder mot svarttaxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera effekterna av 1998 års skärpta lag mot olaga yrkesmässig trafik samt överväga ytterligare åtgärder för att förhindra- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Dispenser i strandskyddet
Motion 2001/02:MJ488 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ488 av Tomas Eneroth m.fl. s Dispenser i strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av de nu gällande dispensreglerna inom strandskyddet. Motivering Frågan om strandskyddets utformning- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Nationellt kultur- och kunskapscenter för Carl von Linné
Motion 2001/02:Kr389 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Kr389 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam s Nationellt kultur- och kunskapscenter för Carl von Linné Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att medverka till att utreda förutsättningarna för ett nationellt kultur-- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:KrU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger
Motion 2001/02:So565 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So565 av Lars Wegendal m.fl. s Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en nationell kampanj om farorna med missbruk av droger. Motivering Missbruket av droger- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Giftormar
Motion 2001/02:So539 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:So539 av Lars Wegendal m.fl. s Giftormar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk kommunal tillståndsplikt och tillsyn över giftormar. Motivering Att inneha reptiler av olika slag har blivit alltmer populärt.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Civil meritering av värnpliktsutbildning
Motion 2001/02:Fö273 av Martin Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:Fö273 av Martin Nilsson m.fl. s Civil meritering av värnpliktsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att värnpliktiga förare skall få civila körkort på sina respektive fordon vid utryckning. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:FöU3 2001/02:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Lönebidraget
Motion 2001/02:A348 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A348 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidragsanställningar. Motivering Det är med stor glädje som vi kan konstatera att den totala arbetslösheten minskar. Regeringens 4-procentiga- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Översyn av Samhall
Motion 2001/02:A347 av Lars Wegendal m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A347 av Lars Wegendal m.fl. s Översyn av Samhall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en total översyn av verksamheten på Samhall. Motivering Arbetshandikappad är den som på grund av fysiska, psykiska, förståndsmässiga- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Förändring i lagen om anställningsskydd
Motion 2001/02:A346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Förändring i lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring i lagen om anställningsskydd. Motivering En ändring i lagen om anställningsskydd behöver- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Turordningensreglerna i lagen om anställningsskydd
Motion 2001/02:A345 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2001/02:A345 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Turordningensreglerna i lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Hösten- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,