Tony Haddou (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 158
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Vice ordförande
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-01-09 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2023-01-08
Socialförsäkringsutskottet
- Vice ordförande
- 2024-01-18 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2024-01-08 – 2024-01-18
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2023-10-05 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 24–. Ledamot skatteutskottet 18–22. Suppleant finansutskottet 18–22, socialförsäkringsutskottet 21–24, arbetsmarknadsutskottet 22– och utrikesutskottet 23–24. Ledamot valberedningen 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bokföringsnämndens godkännande av felaktiga verifikationer
Skriftlig fråga 2018/19:669 av Tony Haddou (V)
Fråga 2018/19:669 Bokföringsnämndens godkännande av felaktiga verifikationer av Tony Haddou V till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt undersökningar förekommer skattefusk hos merparten av alla resor med Uber i Stockholm. Vid 112 kontrollerade resor redovisades enbart 32 procent av intäkterna i bilens kassaregister,- Inlämnad
- 2019-05-17
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Brevlådeföretag
Skriftlig fråga 2018/19:341 av Tony Haddou (V)
Fråga 2018/19:341 Brevlådeföretag av Tony Haddou V till Finansminister Magdalena Andersson S Hösten präglades av flera stora avslöjanden om skatteflykt och penningtvätt med kopplingar till Danske Bank, Nordea och SEB. Nu har det framkommit att även Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt under- Inlämnad
- 2019-03-01
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Kronofogdemyndigheten
Skriftlig fråga 2018/19:236 av Tony Haddou (V)
Fråga 2018/19:236 Kronofogdemyndigheten av Tony Haddou V till Finansminister Magdalena Andersson S Kronofogdemyndigheten har beslutat att lägga ned kontoren på tre mindre orter i landet. Självklart får det konsekvenser för verksamheten, för dem som är beroende av deras tjänster, för de anställda och för kommunens arbetsmarknad.- Inlämnad
- 2019-02-15
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)