Tony Haddou (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 158
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Vice ordförande
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-01-09 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2023-01-08
Socialförsäkringsutskottet
- Vice ordförande
- 2024-01-18 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2024-01-08 – 2024-01-18
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2023-10-05 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 24–. Ledamot skatteutskottet 18–22. Suppleant finansutskottet 18–22, socialförsäkringsutskottet 21–24, arbetsmarknadsutskottet 22– och utrikesutskottet 23–24. Ledamot valberedningen 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Techjättarna och skatteflykt
Interpellation 2019/20:449 av Tony Haddou (V)
Interpellation 2019/20:449 Techjättarna och skatteflykt av Tony Haddou V till Näringsminister Ibrahim Baylan S I en granskning som Aftonbladet låtit göra framgår det att tre av regeringens ministrar vädjar om att techjättarna Amazon, Google och Facebook ska etablera sig Sverige, och man öser skattepengar över dessa bolag.- Inlämnad
- 2020-08-18
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Utökning av RUT-avdraget
Interpellation 2019/20:308 av Tony Haddou (V)
Interpellation 2019/20:308 Utökning av RUT-avdraget av Tony Haddou V till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har tidigare argumenterat för att skattereduktionen för hushållsnära tjänster RUT skapar sysselsättning och att personer med kort utbildning kommer in på arbetsmarknaden. Men enligt en studie från- Inlämnad
- 2020-02-03
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
RUT-avdragets effektivitet och fördelningseffekter
Interpellation 2019/20:307 av Ulla Andersson (V)
Interpellation 2019/20:307 RUT-avdragets effektivitet och fördelningseffekter av Ulla Andersson V till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har tidigare argumenterat för att skattereduktionen för hushållsnära tjänster RUT skapar sysselsättning och att personer med kort utbildning kommer in på arbetsmarknaden.- Inlämnad
- 2020-02-03
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)