Tony Haddou (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 158
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Vice ordförande
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-01-09 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2023-01-08
Socialförsäkringsutskottet
- Vice ordförande
- 2024-01-18 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2024-01-08 – 2024-01-18
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2023-10-05 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 24–. Ledamot skatteutskottet 18–22. Suppleant finansutskottet 18–22, socialförsäkringsutskottet 21–24, arbetsmarknadsutskottet 22– och utrikesutskottet 23–24. Ledamot valberedningen 22–.