Tony Haddou (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 158
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Vice ordförande
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2023-01-09 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2023-01-08
Socialförsäkringsutskottet
- Vice ordförande
- 2024-01-18 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2024-01-08 – 2024-01-18
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2023-10-05 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 24–. Ledamot skatteutskottet 18–22. Suppleant finansutskottet 18–22, socialförsäkringsutskottet 21–24, arbetsmarknadsutskottet 22– och utrikesutskottet 23–24. Ledamot valberedningen 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ny bankläcka om misstänkta transaktioner
Skriftlig fråga 2020/21:90 av Tony Haddou (V)
Fråga 2020/21:90 Ny bankläcka om misstänkta transaktioner av Tony Haddou V till Statsrådet Per Bolund MP I veckan har det internationella journalistnätverket ICIJ, där SVT ingår, tagit del av en ny läcka med suspekta betalningar. Sammanlagt i läckan syns flöden på 17 000 miljarder kronor. Det handlar om 18 153 transaktioner- Inlämnad
- 2020-09-22
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)