Ulla Andersson (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Vänsterpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-05 – 2012-02-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-02-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-03-23
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 06-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 06-10 och skatteutskottet 14-17. Ledamot ledamotsrådet 10-12. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 18-. Vice gruppledare Vänsterpartiet 10-12.
Utbildning
Förskollärarutbildning (50 p), genusteori (5 p), Högskolan i Gävle. Barnskötarutbildning.
Anställningar
Egenföretagare, Bollnäs 80-83. Butiksanställd, Bollnäs 83-85. Beredskapsarbetare på daghem, Gävle 86. Vikarie, hemtjänsten 86-88. Barnskötare 88-99, förskollärare, Gävle kommun 99-. Kommunalråd 00-02 och 05-06. Oppositionsråd 02-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 91-06. Ledamot, kommunstyrelsen 97-06. Ledamot, fritidsnämnden 94-98 och omvårdnadsnämnden 98-00. Styrelseledamot, Stadshus AB 97-00.
Litteratur
Vänsterpartister som arbetsgivare. Ekonomipolicy (tillsammans med andra).
Bostadsort
Gävle
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Polisnärvaro i småkommuner
Skriftlig fråga 2007/08:761 av Andersson, Ulla (v)
den 13 februari Fråga 2007/08:761 Polisnärvaro i småkommuner av Ulla Andersson v till justitieminister Beatrice Ask m I Ockelbo genomfördes nyligen ett bankrån och det tog 50 minuter innan en polisbil kom till platsen. Den förklaring som framförts från polisledningen har varit att det var viktigare att försöka- Inlämnad
- 2008-02-13
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Rätten för levande fäbodar att överklaga beslut om ersättning
Skriftlig fråga 2007/08:633 av Andersson, Ulla (v)
den 24 januari Fråga 2007/08:633 Rätten för levande fäbodar att överklaga beslut om ersättning av Ulla Andersson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Levande fäbodar är ett kulturhistoriskt arv som vi måste försöka bevara. De har än i dag en stor betydelse, dels för att förstå hur många tidigare levde, dels- Inlämnad
- 2008-01-24
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ersättning till fäbodar för rivna djur
Skriftlig fråga 2007/08:619 av Andersson, Ulla (v)
den 24 januari Fråga 2007/08:619 Ersättning till fäbodar för rivna djur av Ulla Andersson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Levande fäbodar är ett kulturhistoriskt arv som vi måste försöka bevara. De har än i dag en stor betydelse, dels för att förstå hur många tidigare levde, dels för att möjliggöra- Inlämnad
- 2008-01-24
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Utvisningar till Afghanistan
Skriftlig fråga 2007/08:137 av Andersson, Ulla (v)
den 22 oktober Fråga 2007/08:137 Utvisningar till Afghanistan av Ulla Andersson v till statsrådet Tobias Billström m Det pågår en väpnad konflikt i Afghanistan och situationen i landet måste anses vara oerhört svår. Frågor som mänskliga rättigheter och demokrati finns inte ens på dagordningen, ändå anser regeringen- Inlämnad
- 2007-10-22
- Besvarare
- Tobias Billström (M)