Ulla Andersson (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Vänsterpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-05 – 2012-02-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-02-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-03-23
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 06-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 06-10 och skatteutskottet 14-17. Ledamot ledamotsrådet 10-12. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 18-. Vice gruppledare Vänsterpartiet 10-12.
Utbildning
Förskollärarutbildning (50 p), genusteori (5 p), Högskolan i Gävle. Barnskötarutbildning.
Anställningar
Egenföretagare, Bollnäs 80-83. Butiksanställd, Bollnäs 83-85. Beredskapsarbetare på daghem, Gävle 86. Vikarie, hemtjänsten 86-88. Barnskötare 88-99, förskollärare, Gävle kommun 99-. Kommunalråd 00-02 och 05-06. Oppositionsråd 02-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 91-06. Ledamot, kommunstyrelsen 97-06. Ledamot, fritidsnämnden 94-98 och omvårdnadsnämnden 98-00. Styrelseledamot, Stadshus AB 97-00.
Litteratur
Vänsterpartister som arbetsgivare. Ekonomipolicy (tillsammans med andra).
Bostadsort
Gävle
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utredning om sparbankerna
Skriftlig fråga 2011/12:579 av Andersson, Ulla (V)
den 11 maj Fråga 2011/12:579 Utredning om sparbankerna av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M Sparbankerna har stor betydelse för tillgången till kapital på landsbygden. Genom att stärka sparbankerna kan landsbygdens förutsättningar förbättras och konkurrensen på bankmarknaden öka. Regeringen tillsatte,- Inlämnad
- 2012-05-11
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Fungerande telefoni på landsbygden
Skriftlig fråga 2011/12:471 av Andersson, Ulla (V)
den 15 mars Fråga 2011/12:471 Fungerande telefoni på landsbygden av Ulla Andersson V till statsrådet Anna-Karin Hatt C Telia stänger ned master runt om i landet, trots att det då inte finns fungerande telefoni. Till exempel har Kolforsen i Ockelbo kommun drabbats, och där har mobila ersättningslösningar inte fungerat.- Inlämnad
- 2012-03-15
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Bankernas kontanthantering
Skriftlig fråga 2011/12:312 av Andersson, Ulla (V)
den 23 januari Fråga 2011/12:312 Bankernas kontanthantering av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M Det är lovvärt att hanteringen av kontanter minskar i samhället, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Utvecklingen är tydlig, cirka 70 procent av alla köp sker i dag med kontokort. Allt fler banker- Inlämnad
- 2012-01-23
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Naken blankning
Skriftlig fråga 2011/12:221 av Andersson, Ulla (V)
den 8 december Fråga 2011/12:221 Naken blankning av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M Blankning innebär att en säljare säljer ett värdepapper som säljaren inte äger i avsikt att köpa tillbaka ett identiskt värdepapper vid ett senare tillfälle till ett lägre pris. Det är alltså en operation där man- Inlämnad
- 2011-12-08
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Riktlinjer för AP-fondernas placeringar
Skriftlig fråga 2011/12:189 av Andersson, Ulla (V)
den 28 november Fråga 2011/12:189 Riktlinjer för AP-fondernas placeringar av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M De fem AP-fonder som utgör en buffert i pensionssystemet har totalt investerat, eller åtagit sig att investera, över 50 miljarder kronor i fonder som förvaltas av riskkapitalbolag även kallade- Inlämnad
- 2011-11-28
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Behov av satsningar på arbetsmarknadsutbildning i Gävleborgs län
Skriftlig fråga 2011/12:182 av Andersson, Ulla (V)
den 25 november Fråga 2011/12:182 Behov av satsningar på arbetsmarknadsutbildning i Gävleborgs län av Ulla Andersson V till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Gävleborgs län har landets högsta arbetslöshet, vilket ska sättas i relation till att det råder massarbetslöshet i Sverige. Gävleborgs län är nu, i- Inlämnad
- 2011-11-25
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)