Ulla Andersson (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Vänsterpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-05 – 2012-02-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-02-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-03-23
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 06-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 06-10 och skatteutskottet 14-17. Ledamot ledamotsrådet 10-12. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 18-. Vice gruppledare Vänsterpartiet 10-12.
Utbildning
Förskollärarutbildning (50 p), genusteori (5 p), Högskolan i Gävle. Barnskötarutbildning.
Anställningar
Egenföretagare, Bollnäs 80-83. Butiksanställd, Bollnäs 83-85. Beredskapsarbetare på daghem, Gävle 86. Vikarie, hemtjänsten 86-88. Barnskötare 88-99, förskollärare, Gävle kommun 99-. Kommunalråd 00-02 och 05-06. Oppositionsråd 02-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 91-06. Ledamot, kommunstyrelsen 97-06. Ledamot, fritidsnämnden 94-98 och omvårdnadsnämnden 98-00. Styrelseledamot, Stadshus AB 97-00.
Litteratur
Vänsterpartister som arbetsgivare. Ekonomipolicy (tillsammans med andra).
Bostadsort
Gävle
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gränspolisens agerande och rätten till vård
Interpellation 2006/07:542 av Andersson, Ulla (v)
den 16 maj Interpellation 2006/07:542 Gränspolisens agerande och rätten till vård av Ulla Andersson v till statsrådet Tobias Billström m Gränspolisen i Gävleborg avvisade nyligen en svårt njursjuk man, som varit politiskt aktiv inom PLO, till Syrien. Deras agerande och följderna av avvisningen föranleder denna- Inlämnad
- 2007-05-16
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Ingångna avtal och avskaffande av merkostnadsersättningen till plusjobben
Interpellation 2006/07:416 av Andersson, Ulla (v)
den 15 mars Interpellation 2006/07:416 Ingångna avtal och avskaffande av merkostnadsersättningen till plusjobben av Ulla Andersson v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Enligt budgetpropositionen för 2007 avskaffar regeringen plusjobben. De som fått plusjobb före den 24 oktober 2006 ska dock få fullfölja- Inlämnad
- 2007-03-15
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Ansvarsfull arbetsgivarpolicy vid omorganisationen av Försäkringskassan
Interpellation 2006/07:448 av Andersson, Ulla (v)
den 28 mars Interpellation 2006/07:448 Ansvarsfull arbetsgivarpolicy vid omorganisationen av Försäkringskassan av Ulla Andersson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I den politiska debatten brukar de politiska partierna anse att staten bör vara ett föredöme som arbetsgivare. Det ställer stora krav på- Inlämnad
- 2007-03-28
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Konsekvensanalyser av statliga företag
Interpellation 2006/07:422 av Ringholm, Bosse (s)
den 20 mars Interpellation 2006/07:422 Konsekvensanalyser av statliga företag av Bosse Ringholm s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har motiverat utförsäljningen av statliga bolag med den nyliberala dogmen att staten inte ska äga företag. I den nyligen avlämnade propositionen finns inte heller några- Inlämnad
- 2007-03-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Förlust av intäkter och inflytande vid utförsäljning
Interpellation 2006/07:281 av Andersson, Ulla (v)
den 2 februari Interpellation 2006/07:281 Förlust av intäkter och inflytande vid utförsäljning av Ulla Andersson v till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har gjort vissa preciseringar när det gäller sina aviserade planer på utförsäljning av statlig egendom. Ägandet i vissa företag lyfts fram i ett första skede,- Inlämnad
- 2007-02-02
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Sveriges handlingsutrymme i EU:s skatteharmoniseringsprocess
Interpellation 2006/07:317 av Andersson, Ulla (v)
den 16 februari Interpellation 2006/07:317 Sveriges handlingsutrymme i EU:s skatteharmoniseringsprocess av Ulla Andersson v till finansminister Anders Borg m Det svenska EU-medlemskapet innebär att en hel del beslutsmakt flyttas över från svenska folkvalda. Både genomskinligheten och överblickbarheten i den politiska- Inlämnad
- 2007-02-16
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera
Interpellation 2006/07:81 av Östros, Thomas (s)
den 17 november Interpellation 2006/07:81 Statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c Den statliga företagsgruppen är en tillgång för Sverige. De statliga företagen spelar en viktig roll för mångfalden i näringslivet och bidrar till sysselsättningen över- Inlämnad
- 2006-11-17
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift
Interpellation 2006/07:66 av Andersson, Ulla (v)
den 13 november Interpellation 2006/07:66 Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift av Ulla Andersson v till statsrådet Mats Odell kd I Gävle kunde vi nyligen läsa i lokaltidningen att kostnaderna för försörjningsstöd beräknas öka med 20 nästa år. Det motsvarar en kostnadsökning på 1516 miljoner. Den- Inlämnad
- 2006-11-13
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Arbetsmiljö
Interpellation 2006/07:57 av Lindgren, Sylvia (s)
den 9 november Interpellation 2006/07:57 Arbetsmiljö av Sylvia Lindgren s till statsrådet Sven Otto Littorin m Stora farhågor har väckts för att ohälsan i arbetslivet kommer att öka om kunskap och tillsyn av risker i arbetslivet nedmonteras. De reformer som den nya regeringen föreslår kan inte tydas på något annat- Inlämnad
- 2006-11-09
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Vd-bonus i statliga bolag
Interpellation 2006/07:56 av Östros, Thomas (s)
den 9 november Interpellation 2006/07:56 Vd-bonus i statliga bolag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och fyller viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet med företagen är att de ska skapa värde och infria uttryckta- Inlämnad
- 2006-11-09
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)