Ulla Andersson (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Vänsterpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-05 – 2012-02-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-02-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-02-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-02-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-10-21
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2017-03-23
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 06-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 06-10 och skatteutskottet 14-17. Ledamot ledamotsrådet 10-12. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 18-. Vice gruppledare Vänsterpartiet 10-12.
Utbildning
Förskollärarutbildning (50 p), genusteori (5 p), Högskolan i Gävle. Barnskötarutbildning.
Anställningar
Egenföretagare, Bollnäs 80-83. Butiksanställd, Bollnäs 83-85. Beredskapsarbetare på daghem, Gävle 86. Vikarie, hemtjänsten 86-88. Barnskötare 88-99, förskollärare, Gävle kommun 99-. Kommunalråd 00-02 och 05-06. Oppositionsråd 02-04.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gävle 91-06. Ledamot, kommunstyrelsen 97-06. Ledamot, fritidsnämnden 94-98 och omvårdnadsnämnden 98-00. Styrelseledamot, Stadshus AB 97-00.
Litteratur
Vänsterpartister som arbetsgivare. Ekonomipolicy (tillsammans med andra).
Bostadsort
Gävle
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Barnfattigdom
Interpellation 2010/11:260 av Andersson, Ulla (V)
den 4 mars Interpellation 2010/11:260 Barnfattigdom av Ulla Andersson V till socialminister Göran Hägglund KD Rädda Barnens rapport visar att barnfattigdomen ökar. Det är inte värdigt ett välfärdsland att barn tvingas leva i en ekonomiskt utsatt miljö. Föräldrar vill sitt barn det allra bästa. Men många tvingas- Inlämnad
- 2011-03-04
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Sparbankers framtida konkurrenssituation
Interpellation 2010/11:250 av Andersson, Ulla (V)
den 3 mars Interpellation 2010/11:250 Sparbankers framtida konkurrenssituation av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M De lokala sparbankerna utgör där de verkar en viktig resurs för lokal och regional utveckling. Deras förankring i det lokala samhället gör att de har goda kunskaper om det samhälle,- Inlämnad
- 2011-03-03
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Bankernas risker och statens ansvar
Interpellation 2010/11:197 av Andersson, Ulla (V)
den 9 februari Interpellation 2010/11:197 Bankernas risker och statens ansvar av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M I Sverige, liksom i de flesta andra länder, har de stora bankerna en implicit statlig garanti mot fallissemang. Formerna för denna garanti regleras i Sverige genom lagen 2008:814 om statligt- Inlämnad
- 2011-02-09
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Bankernas risker och statens ansvar
Interpellation 2010/11:191 av Andersson, Ulla (V)
den 9 februari Interpellation 2010/11:191 Bankernas risker och statens ansvar av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M I Sverige, liksom i de flesta andra länder, har de stora bankerna en implicit statlig garanti mot fallissemang. Formerna för denna garanti regleras i Sverige genom lagen 2008:814 om statligt- Inlämnad
- 2011-02-09
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Hanteringen i Gävleborg av trafiksituationen vintertid
Interpellation 2010/11:189 av Andersson, Ulla (V)
den 7 februari Interpellation 2010/11:189 Hanteringen i Gävleborg av trafiksituationen vintertid av Ulla Andersson V till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den här vinterns snöoväder har inneburit stora problem för trafiken på våra vägar, framför allt för dem som är yrkesförare. I Gävleborgs län har trafiken- Inlämnad
- 2011-02-07
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering
Interpellation 2010/11:76 av Andersson, Ulla (V)
den 24 november Interpellation 2010/11:76 Anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering av Ulla Andersson V till statsrådet Stefan Attefall KD Många politiska företrädare, också på högerkanten, brukar med bestämdhet hävda att det offentliga ska vara en föregångare som arbetsgivare. Det är vackra- Inlämnad
- 2010-11-24
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Etiska krav på AP-fondernas placeringar
Interpellation 2010/11:56 av Andersson, Ulla (V)
den 15 november Interpellation 2010/11:56 Etiska krav på AP-fondernas placeringar av Ulla Andersson V till statsrådet Peter Norman M Ansvaret för att granska AP-fondernas placeringar ligger hos Etiska rådet. Det finansieras av AP-fonderna själva och har en inhyrd konsult som den stora kostnaden för verksamheten.- Inlämnad
- 2010-11-15
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Identitetskravet vid anhöriginvandring
Interpellation 2010/11:91 av Andersson, Ulla (V)
den 25 november Interpellation 2010/11:91 Identitetskravet vid anhöriginvandring av Ulla Andersson V till statsrådet Tobias Billström M När en asylsökande erhåller uppehållstillstånd ska make/maka och barn under 18 år erhålla detsamma på grund av anknytning. Men sådant uppehållstillstånd måste sökas före inresa- Inlämnad
- 2010-11-25
- Besvarare
- Tobias Billström (M)