Ulrika Heie (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 44
- Titel
- Mellanstadielärare.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Centerpartiet
Förste vice gruppledare
Trafikutskottet
Ordförande
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Centerpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2024-06-01 –
- Gruppledare
- 2024-01-01 – 2024-05-31
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-09 – 2023-12-31
- Förste vice gruppledare
- 2011-10-11 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2008-04-08 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2008-04-07
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2020-11-30 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2020-04-16 – 2020-11-29
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-04-16
- Suppleant
- 2012-09-06 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2009-09-24 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-10-21 – 2012-09-05
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2024-06-01 –
- Ledamot
- 2024-01-01 – 2024-05-31
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan 15–. Ordförande, Centerpartiets internationella stiftelse 12–17.
Bostadsort
Skövde
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ordförande trafikutskottet 22–. Ledamot utbildningsutskottet 06–07 och 08–18, ordförande 08. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–22 och ordförande 20. Suppleant utrikesutskottet 06–18, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 12–14, näringsutskottet 11–12 och utbildningsutskottet 18–22. Ledamot, krigsdelegationen 14– och valberedningen 22–. Ersättare, riksdagsstyrelsen 14–. 1:e vice gruppledare, Centerpartiet 11–.
Föräldrar
Lantbrukaren Rustan Carlsson och f.d. riksdagsledamoten Birgitta Carlsson, f. Larsson.
Utbildning
Mellanstadielärarexamen 83–86.
Anställningar
Lärare, Skövde kommun 86–02. Kommunalråd, Skövde 03–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet för Yrkeshögskolemyndigheten 15–22. Ledamot, Allmänna Barnhusets stiftelse med tillhörande bolag 10–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Skövde kommun 02–. Gruppledare Centerpartiet i kommunfullmäktige 19–22. Ersättare, kommunstyrelsen 99–01 och 07–, ledamot 01–06. Ledamot, fritidsnämnden, Skövde 95–98. Ersättare, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 99–02, kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 03–06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg 99–02, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 03–06. Ledamot, Kommunförbundet Skaraborg 03–07.