Veronica Palm (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Barnskötare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-09-30
Civilutskottet
- Ordförande
- 2011-04-26 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-04-13 – 2011-04-26
Socialförsäkringsutskottet
- Vice ordförande
- 2008-02-19 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-02-14 – 2008-02-18
Skatteutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2011-04-07
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-30
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-02-14
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-04-21
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Suppleant
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Deputerad
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Förste vice ordförande
- 2007-01-31 – 2008-02-21
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2007-01-30
- Suppleant
- 2004-11-17 – 2006-12-12
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2008-08-14 – 2015-09-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-15. Ledamot utrikesutskottet 02-06, sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 06 och 07-08 och utrikesutskottet 06-08. Vice ordförande socialförsäkringsutskottet 08-10, skatteutskottet 10-11 och socialutskottet 14-15. Ordförande civilutskottet 11-14. Suppleant socialutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04, 05 och 06, konstitutions- och utrikesutskottet 03 och 07-09 och utrikes- och socialutskottet 05. Ledamot krigsdelegationen 08-15 och Interparlamentariska unionens svenska delegation 06-07, 1:e vice ordförande 07-08. Suppleant Interparlamentariska unionens svenska delegation 04-06, ledamot 06-07.
Föräldrar
Förhandlingsombudsmannen Leif Palm och fritidspedagogen Helén Hilmersson.
Utbildning
Barnskötarutbildning 91. Valla folkhögskola 94. Kvinnovetenskap, Linköpings universitet 94-98.
Anställningar
Vikarierande barnskötare 91-94. Projektledare, LO i Linköping 96-98. Ombudsman, Stockholm 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Expert, Kommittén för en ungdomskampanj mot främlingsfientlighet och rasism 94-96.
Kommunala uppdrag
Ledamot, stadsdelsnämnd Vantör, Stockholm 00-02. Kommunala uppdrag i Linköping 94-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Östergötlands läns distrikt av SSU 93-98. Ledamot, förbundsstyrelsen SSU 93-99. Suppleant, Socialdemokraternas verkställande utskott 13-. Ledamot, Rädda Barnens styrelse.
Litteratur
Egenmakt (96).