Yasmine Posio (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Stödassistent/lärare.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-06-07 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-06-16 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-16 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-06-16 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17-. Ledamot utrikesutskottet 17-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 17 och 18. Suppleant justitieutskottet 17-18, civilutskottet 17-18, utrikesutskottet 18-, försvarsutskottet 18- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18. Ledamot OSSE-delegationen 18-.
Föräldrar
Inredningssnickaren/småföretagaren Esa Mertala och administratören Marja-Leena Posio.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 93. Påbyggnadsår, restaurangutbildning, slutår 94. Lärarutbildning, hem- och konsumentkunskap och samhällskunskap, slutår 06.
Anställningar
Lokalvårdare, diverse företag, 90-93. Köksbiträde, diverse företag, 94-95 och 97-99. Au-pair i Saratoga, Kalifornien, USA, 96. Lagerarbetare/truckförare, Volvo Cars, 97-05. Lärare, Göteborg, Lerum och Kungälv, 06-13. Diverse vikariat på skolor och förskolor, Göteborgs kommun 13-14. Nattarbetande stödassistent på boende med särskild service, Göteborgs kommun 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Göteborg 14-17 och ersättare 06-07. Ledamot, Lundby stadsdelsnämnd 06-07. Ordförande, nämnden för konsument- och medborgarservice 14-17. Ledamot, beredningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting 15-17.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Vänsterpartiet Lundby 10-11.