Yvonne Ruwaida (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2000-06-15 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-15
Finansutskottet
- Ledamot
- 2003-05-29 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2003-01-22
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-01
- Ledamot
- 2000-06-15 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-11-14 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-01-22
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-11-28 – 1998-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2003-12-15 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2001-11-02
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2003-01-22
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-10-08