Annicka Engblom (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Blekinge län
- Titel
- Kommunikatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-11 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-11-05
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2022-10-31
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2019-06-19
- Suppleant
- 2017-03-30 – 2018-10-31
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot skatteutskottet 06-10, försvarsutskottet 10-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14, konstitutionsutskottet 14-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant försvarsutskottet 06-10 och 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 13 samt konstitutionsutskottet 19-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 12-15 och Europarådets svenska delegation 19-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14 och 18- samt Europarådets svenska delegation 17-19.
Föräldrar
Driftingenjören Jenö Berényi och kartteknikern Kerstin Engblom-Berényi.
Utbildning
Gymnasieskola,fyraårig teknisk linje, Wenströmska skolan i Västerås, slutår 88. Universitetsstudier i tyska vid Universität Wien 88 och franska, historia och samhällskunskap vid L'université Sorbonne, Paris 89. Marinens officershögskola 92-94. Engelska, Högskolan i Karlskrona/Ronneby 93 och ryska, Lunds universitet 99-01.
Anställningar
Lärarvikarie, Västerås kommun 87-90. Lärare, Student Travel Schools (STS), Brighton 90. Lärare, Sambandsskolan, Karlskrona örlogsskolor 93. Underrättelseinhämtare och analytiker, Försvarets radioanstalt, FRA 94-03. Kommunikatör, Blekinge tekniska högskola 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 06-. Ledamot, Luftförsvarsutredningen 12-14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlskrona 98-18, ersättare 18-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-02, ersättare 02-06. Ledamot, barn- och ungdomsnämnden 98-02 och 2:e vice ordförande 02-06. Ersättare, fastighetsutskottet 02-06. Ledamot, nämnden för utbildning, forskning och kompetensförsörjning, region Blekinge 02-06. Ersättare, Telenor Arena Rosenholms styrelse 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Rödeby Moderatförening 01-03 och 14-, ordförande 03-14. 2:e vice förbundsordförande Blekinge distrikt 01-12, förbundsordförande 12-13. Ledamot, Stiftelsen Barometern. Ledamot, Kungliga Örlogsmannasällskapet 09-. Ledamot, Sjövärnskårens riksstyrelse 15-. Ordförande, Moderatkvinnorna 15-.
Bostadsort
Rödeby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring
Skriftlig fråga 2017/18:1590 av Annicka Engblom (M)
Fråga 2017/18:1590 Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring av Annicka Engblom M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sommarens extremtorka har medfört akut foderbrist för landets lantbrukare och djurhållare och i skrivande stund har vi ännu inte sett slutet på värmeböljan. Det vänds på alla möjliga stenar för att- Inlämnad
- 2018-07-27
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Granskningsbetänkande
Betänkande 2017/18:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 33 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning och Transportstyrelsens outsourcing.
Efter debatten i kammaren lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Anföranden och repliker
- 53, 77 minuter
- Justering
- 2018-06-07
- Bordläggning
- 2018-06-15
- Debatt
- 2018-06-18
En stärkt minoritetspolitik
Betänkande 2017/18:KU44
En större del av verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Kommuner ska också informera om vilka möjligheter som finns i samband med att den äldre eller vårdnadshavaren söker en plats. Kraven gäller framförallt minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska men det införs också stärkta möjligheter att få äldreomsorg på jiddisch och romani chib. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Dessutom blir det nu lagkrav på att kommuner och landsting ska sätta upp mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Fler myndigheter ska kunna kontaktas skriftligen på minoritetsspråk och deras informationsskyldigheter gentemot Sveriges minoriteter tydliggörs. Syftet med förändringarna är att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 7, 49 minuter
- Justering
- 2018-05-31
- Bordläggning
- 2018-06-13
- Debatt
- 2018-06-14
- Beslut
- 2018-06-19
med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 första meningen lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte Stockholms läns landstingMotivering- Inlämnad
- 2018-04-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU46
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson S Socialminister Annika Strandhäll S Utbildningsminister- Datum
- 2018-04-19
med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör göra en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av den nya bestämmelsen- Inlämnad
- 2018-04-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minoritetsfrågor
Betänkande 2017/18:KU32
Den judiska befolkningen har genom historien utsatts för fördomar, fientlighet och förföljelse. Antisemitiska föreställningar är också ett samhällshot i dag, i Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att fortsätta arbetet mot antisemitism. Riksdagen vill att regeringen
- fortsätter arbeta för att sprida kunskap om antisemitism och förföljelsen av judar genom historien och att detta arbete bedrivs så att kunskapen når alla delar av den svenska befolkningen
- följer upp säkerhetsläget och utvärderar de insatser som har gjorts för att förbättra säkerheten vid judiska synagogor och andra institutioner samt judiska evenemang och mötesplatser
- lägger upp arbetet mot antisemitism och för judisk säkerhet i dialog med judiska organisationer och företrädare.
Riksdagens ställningstagande gjordes när den behandlade motioner om minoritetsfrågor från den allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 8, 43 minuter
- Justering
- 2018-01-25
- Bordläggning
- 2018-01-30
- Debatt
- 2018-01-31
- Beslut
- 2018-01-31
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Betänkande 2017/18:KU10
Konstitutionsutskottet, KU, har granskat delar av regeringens och ministrarnas administrativa arbete. Här följer ett urval av granskningen.
KU konstaterar att det i vissa fall är långa handläggningstider. Det gäller bland annat en ansökan om medgivande av att överlämna skolväsendet på entreprenad. Det vill säga att en kommun eller annan huvudman sluter ett avtal om att ett annat företag ska ta hand om undervisning. Handläggningstiderna borde i dessa fall vara snabbare, men samtidigt framhåller KU att det är viktigt att det finns tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett säkert beslut.
Dessutom har utskottet granskat sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet (UD). UD:s sekretessmarkeringar är utformade som de ska vara enligt lagen. Däremot är det flera handlingar som har kommit bort, något som KU menar är oacceptabelt. Departementet framhåller att de har vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna för dokumenthanteringen.
KU har granskat kommittéväsendet, det vill säga de utredningar som regeringen genom kommittédirektiv har tillsatt. Åren 1989, 1992, 1999, 2007, 2011 och 2015 har ingått i granskningen.
Utskottet har bland annat tittat på om det har varit en särskild utredare eller en kommitté som utrett ärendet, om det funnits parlamentariska inslag, utredarens eller kommittéordförandens bakgrund och hur utredningens sammansättning har sett ut i övrigt. Dessutom har kommittédirektivens innehåll när det gäller bland annat utredningsuppdragets omfattning samt utredningstiden gåtts igenom. Granskningen visar bland annat att andelen särskilda utredare har varierat över tid, och under 2000-talet har den ökat. Andelen utredningar med parlamentariskt inslag har totalt sett minskat sedan 1990-talet. Däremot har det blivit vanligare med att en särskild utredare har gjort en utredning där det har funnits någon form av parlamentariskt inslag. Parlamentariska inslag innebär till exempel att det funnits företrädare för partier med i kommittéer eller referensgrupper knutna till en särskild utredare.
KU har också tittat på hur regeringen har hanterat hur myndigheterna styrs, om det är av en styrelse eller ett insynsråd. Regeringskansliet har tagit fram en vägledning med kriterier för att kunna avgöra vilken form av styrning en myndighet ska ha. Det tycker utskottet är positivt men det lyfter också fram vikten av att kontinuerligt följa upp styrelsernas och insynsrådens arbete och att se över styrelseformen.
Utskottet har granskat hur myndighetschefer utses. Hur många som har politisk bakgrund och hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor. När det gäller personer som utnämnts till chefer vid myndigheter i Sverige har andelen med politisk bakgrund varit ungefär densamma under de senaste mandatperioderna. Det gäller även andelen kvinnor, som legat på strax under 50 procent. Det är också fortsatt stor andel av rekryteringarna som utannonseras externt, något som KU ser positivt på.
I EU förekommer så kallade trepartsmöten för att effektivisera lagstiftningsprocessen. Trepartsmötena är möten mellan EU-rådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet. Informella trepartsmöten kan leda till att möjligheten till insyn och ansvarsutkrävande i lagstiftningsprocessen försvagas. Utskottet har granskat hur regeringen hanterar dessa trepartsmöten. För att öka insynen i förhandlingarna anser utskottet att regeringen bör informera och samråda med riksdagen även under tiden som trepartsförhandlingarna pågår.
- Anföranden och repliker
- 11, 79 minuter
- Justering
- 2017-12-19
- Bordläggning
- 2018-01-16
- Debatt
- 2018-01-17
Snabbare omval
Betänkande 2017/18:KU18
Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Omval ska hållas så fort som möjligt och senast inom tre månader efter det att Valprövningsnämnden har beslutat om omval. Inga nya partier ska kunna anmälas till det. Bara de partibeteckningar ska användas som användes i det val som omvalet gäller. Anmälan av ett partis kandidater till ett val ska som utgångspunkt gälla även för omvalet, men ändringar ska kunna göras om det behövs.
Tidsfristerna för att skicka ut röstkort kortas. Överklaganden av ett beslut om att fastställa valresultatet ska lämnas in direkt till Valprövningsnämnden. Rätten för alla att yttra sig över överklaganden i val tas bort.
De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Riksdagen har även behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till förslagen i motionerna.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 11, 37 minuter
- Justering
- 2017-12-19
- Bordläggning
- 2018-01-16
- Debatt
- 2018-01-17
- Beslut
- 2018-01-17
Byggandet av Sydostlänken
Interpellation 2017/18:217 av Annicka Engblom (M)
Interpellation 2017/18:217 Byggandet av Sydostlänken av Annicka Engblom M till Statsrådet Tomas Eneroth S Djuphamnen i Karlshamn är en av de snabbast växande hamnarna i landet. Hamnen har ett strategiskt bra läge för snabba och miljövänliga järnvägstransporter tack vare dess närhet till Baltikum med stor exportpotential.- Inlämnad
- 2017-11-23
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Politisk information i skolan
Betänkande 2017/18:UbU6
Det är rektorer som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i skolundervisningen. Om politiska partier bjuds in får de begränsas till partier som antingen finnas representerade i riksdagen, i Europaparlamentet eller i kommunernas, landstingens eller regionernas fullmäktige. Rektorn får även bjuda in partier utifrån ett annat urval, om detta sker objektivt.
Politisk information i skolan är en del i skolans demokratiuppdrag. Den nuvarande lagstiftningen uppfattas dock av många skolföreträdare som otydlig. Otydligheten har gjort att skolor har gjort olika tolkningar om hur politiska partier får bjudas in och i vissa fall har osäkerheten gjort att skolor inte vågat bjuda in politiska partier alls.
Rektorn får bjuda in de partier hon eller han anser lämpligt, även om inte alla partier är representerade. Rektorn kan dock besluta att eleverna på något sätt ska kunna ta del av information från andra politiska partier än de som kom till skolan.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2018.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 6, 30 minuter
- Justering
- 2017-11-09
- Bordläggning
- 2017-11-14
- Debatt
- 2017-11-15
- Beslut
- 2017-11-15
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S EU- och handelsminister Ann Linde S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström- Datum
- 2017-11-09
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Samordnings-- Datum
- 2017-10-26
Sydostlänken
Skriftlig fråga 2017/18:90 av Annicka Engblom (M)
Fråga 2017/18:90 Sydostlänken av Annicka Engblom M till Statsrådet Tomas Eneroth S Djuphamnen i Karlshamn är en av de snabbast växande hamnarna i landet och har ett strategiskt bra läge för snabba och miljövänliga järnvägstransporter. Hamnen utgör en av utgångspunkterna för en stärkt nationell förmåga att hävda sig på- Inlämnad
- 2017-10-11
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Sammanfattning Under utgiftsområde 1 Rikets styrelse finansieras den centrala statsledningen samt flera viktiga myndigheter, statsbidrag och uppdrag. Ambitionen att skapa ett tryggare samhälle är för Moderaterna en prioriterad- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Strategi för att fasa ut djurförsök
Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. M Strategi för att fasa ut djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att fasa ut försök på levande djur då så är möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
EU-samarbetet nu och i framtiden
Motion 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. M EU-samarbetet nu och i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-samarbetet ska användas för att hitta lösningar på gränsöverskridande problem och om att problem som bäst hanteras på nationell nivå- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU5 2017/18:JuU13 2017/18:KU34 2017/18:KU36 2017/18:KU39 2017/18:MJU18 2017/18:MJU22 2017/18:NU11 2017/18:UU10 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag
Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor
Motion 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. M Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid nästa översyn av regeringsformen överväga om fler fri- och rättigheter bör omfattas av begränsningsreglerna- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU34
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck
Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:KrU6 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag