Erik Ezelius (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 72
- Titel
- Yrkesofficer.
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-11-14 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-11-13
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2016-01-01 – 2018-09-24
- Talmansersättare
- 2014-09-29 – 2015-10-11
- Ledig
- 2015-10-12 – 2015-12-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-07 – 2022-09-26
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 – 2019-02-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-06-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-06-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-06-10
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-02-02
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-03-13
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-10-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-10-02
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2019-03-27 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-10-09
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (talmansersättare 140929–180924). Ledamot konstitutionsutskottet 18–19 och försvarsutskottet 22–. Ordförande skatteutskottet 22. Suppleant skatteutskottet 14–22 och 22–, kulturutskottet 14–18, EU-nämnden 16–19 och konstitutionsutskottet 19– samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–22, valberedningen 19–22, ledamotsrådet 19–22 och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 19–22.
Föräldrar
Projektledaren Peter Ezelius och undersköterskan Lena Ezelius , f. Karlsson.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rudbecksgymnasiet, Tidaholm slutår 02. Officersexamen, Försvarshögskolan 12.
Anställningar
Lärarvikarie, Tidaholm 05–06. Timanställd på ungdomskafé, Tidaholm 05–. Vitvaruförsäljare, Tidaholm 06–09. Plutonchef, Skaraborgs regemente, Skövde 12–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Parlamentariska public service-kommittén 17–19. Lekmannarevisor Systembolaget 22–23. Ledamot Plikt- och prövningsverkets insynsråd 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig Tidaholm 06–. Ordförande, kommunfullmäktige 14–22 och 2:e vice ordförande 22–. Gruppledare, kommunfullmäktige 13–14. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 13–14. Ledamot, budgetberedningen 13–14. Ersättare, tekniska nämnden 04–06. Ersättare, social- och omvårdnadsnämnden 04–06. Nämndeman, Skaraborgs tingsrätt 06–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tidaholms arbetarekommun 03–14 och ordförande 14–21. Distriktsordförande, SSU Skaraborg 05–08 och 12–14. Ledamot, Socialdemokraterna i Skaraborg 12–. Ordförande, Tidaholms arbetarekommun 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hälso- och sjukvården efter coronapandemin
Motion 2021/22:3734 av Anna Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3734 av Anna Johansson m.fl. S Hälso- och sjukvården efter coronapandemin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av starkare samverkan för att arbeta bort vårdskulden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU14 2021/22:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Nordiskt samarbete
Motion 2021/22:3339 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3339 av Gunilla Svantorp m.fl. S Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återupprätta förtroendet för våra gränsregioner t.ex. genom att driva på utvecklingen för att underlätta för arbetstagare som arbetar i ett annat- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Motion 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det rullande kulturarvet
Motion 2021/22:1771 av Isak From och Erik Ezelius (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1771 av Isak From och Erik Ezelius båda S Det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av samverkan för bevarandet av det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fordonsträffar och- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsverige är ett tillväxtområde
Motion 2021/22:1423 av Paula Örn m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1423 av Paula Örn m.fl. S Västsverige är ett tillväxtområde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att näringspolitiken bör förstärkas genom att man studerar förutsättningarna för att skapa en bättre näringspolitik i Västsverige och tillkännager- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och avloppssystem
Motion 2021/22:978 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:978 av Jörgen Hellman m.fl. S Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och avloppssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att justera lagstiftningen för att möjliggöra för vattenkollektiv att bygga- Inlämnad
- 2021-09-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU13 2021/22:FiU22 2021/22:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Granskningsbetänkande
Betänkande 2018/19:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.
Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.
- Anföranden och repliker
- 34, 72 minuter
- Justering
- 2019-06-04
- Bordläggning
- 2019-06-14
- Debatt
- 2019-06-17
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2019-05-16
Satsa på Högskolan i Skövde
Motion 2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. S Satsa på Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera kompetent arbetskraft anges idag som ett av de stora- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändring av andelstal för enskilda vägar
Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga fram en lagstiftning som innebär en förenkling och dessutom att kostnaderna sänks vid hantering av ändring av andelstal- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica
Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkt arbetsmarknad i Västsverige
Motion 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. S Stärkt arbetsmarknad i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göteborg är ett av Sveriges- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskningsanslag till Högskolan i Skövde
Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskningsanslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av högskolor i Sverige.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett fritt Västsahara
Motion 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. S Ett fritt Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en marockansk vägran att acceptera en folkomröstning skulle aktualisera frågan om ett diplomatiskt erkännande av ett fritt Västsahara och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2 2020/21:UU16
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Satsningar på E20
Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. S Satsningar på E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra hela E20 genom gamla Skaraborgs län till en fyrfältsväg och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västra stambanan
Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att påskynda arbetet med att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Satsningar på Kinnekullebanan
Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. S Satsningar på Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och modernisering av Kinnekullebanan och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagstifta om kontanter nu
Motion 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius båda S Lagstifta om kontanter nu Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snara åtgärder av de slag den parlamentariska riksbanksutredningen och Försvarsberedningen föreslår för att trygga tillgången på kontanter- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildningssatsning i väst
Motion 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. S Utbildningssatsning i väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärcentrum och vikten- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU9 2018/19:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
EU-arbetet i riksdagen
Betänkande 2018/19:KU7
Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändringar av riksdagens arbete med EU-frågor. Ändringarna gäller riksdagsordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i en följdmotion.
Ändringarna innebär bland annat att riksdagen inte längre ska vara tvungen att granska så kallade grön- och vitböcker, dokument om EU-kommissionens idéer, tankar och kommande åtgärder, som överlämnas till riksdagen från EU-kommissionen.
En annan innebörd är att om ett utskott kommit fram till att ett utkast till ny EU-lag inte strider mot subsidiaritetsprincipen ska ett protokollsutdrag från utskottet tas upp på föredragningslistan till ett sammanträde i kammaren. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt och värnar på så sätt EU-ländernas möjlighet till egna nationella beslut.
Det ska också införas en bestämmelse att riksdagen väljer en delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol).
Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 5, 24 minuter
- Justering
- 2018-11-08
- Bordläggning
- 2018-11-13
- Debatt
- 2018-11-14
- Beslut
- 2018-11-14