Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Granskningsbetänkande
Betänkande 2018/19:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.
Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.
- Anföranden och repliker
- 34, 72 minuter
- Justering
- 2019-06-04
- Bordläggning
- 2019-06-14
- Debatt
- 2019-06-17
Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
Betänkande 2018/19:KU15
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.
Drygt hälften av Sveriges utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) har migrationsverksamhet som handlägger ansökningar om visering och uppehållstillstånd i Sverige. Riksrevisionen konstaterar dels att det finns en risk att myndigheterna utsätts för påtryckningar, dels att antalet anmälningar om oegentligheter vid myndigheterna ökade kontinuerligt mellan 2014 och 2017. Enligt Riksrevisionen är ansvarsfördelningen ibland otydlig mellan de aktörer som har ansvar för utlandsmyndigheterna. Det saknas också tillräckliga krav på intern styrning.
Regeringen delar överlag Riksrevisionens iakttagelser och UD (Utrikesdepartementet) har initierat ett arbete för att säkerställa att skyddet mot oegentligheter omedelbart stärks. UD har även vidtagit flera åtgärder före granskningen.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 21 minuter
- Justering
- 2019-03-07
- Bordläggning
- 2019-03-12
- Debatt
- 2019-03-13
- Beslut
- 2019-03-13
Trossamfund och begravningsfrågor
Betänkande 2018/19:KU19
Riksdagen sa nej till sju förslag i motioner om trossamfund och frågor som rör begravningar. Riksdagen har tidigare år sagt nej liknande förslag och tycker inte heller nu att det finns ett behov av att ändra i befintliga lagar och regler. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, kyrkoavgiften och begravningsavgiften.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 5, 17 minuter
- Justering
- 2019-02-14
- Bordläggning
- 2019-02-26
- Debatt
- 2019-02-27
- Beslut
- 2019-02-27
Allmänna helgdagar m.m.
Betänkande 2018/19:KU18
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om allmänna helgdagar. Det som föreslogs i motionerna var bland annat införandet av nya eller förändring av befintliga helgdagar, förändrade regler om flaggning, regler om nationalsången och en minnesdag tillägnad kommunismens offer. Andra förslag är att det inrättas riksdagens hedersmedaljer och ökad användning av nationella symboler.
Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor.
- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 3, 13 minuter
- Justering
- 2019-02-14
- Bordläggning
- 2019-02-26
- Debatt
- 2019-02-27
- Beslut
- 2019-02-27
En nationell drönarstrategi
Interpellation 2018/19:58 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2018/19:58 En nationell drönarstrategi av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Under förra mandatperioden beslutade riksdagen om ett tillkännagivande för att förmå regeringen att ta fram en nationell drönarstrategi. Statsrådet har tidigare meddelat att arbetet med att tillgodose tillkännagivandet- Inlämnad
- 2019-02-06
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Frågestund
Det är frågestund torsdagen den 31 januari, direkt efter valet av delegation till den parlamentariska kontrollgruppen för Europol klockan 14.00. Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund- Datum
- 2019-01-31
Svensk rovdjursförvaltning
Skriftlig fråga 2018/19:100 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2018/19:100 Svensk rovdjursförvaltning av Erik Ottoson M till Statsrådet Jennie Nilsson S Att ha en fullgod inventering av våra svenska rovdjur är avgörande för en ändamålsenlig rovdjursförvaltning. Kunskapsläget i Sverige är relativt gott när det gäller våra stora rovdjur, men det kan bli ännu bättre och osäkerheterna- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Fjärde generationens kärnkraft
Skriftlig fråga 2018/19:23 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2018/19:23 Fjärde generationens kärnkraft av Erik Ottoson M till Statsrådet Anders Ygeman S En av de viktigaste frågorna vi som politiker är satta att lösa är klimatförändringarna och hur vi ska värna vår miljö och natur. I detta arbete är energifrågan av avgörande vikt för att målen ska nås och för att säkerställa- Inlämnad
- 2019-01-24
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken
Skriftlig fråga 2018/19:22 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2018/19:22 Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den 21 januari 2019 presenterade statsministern sin regeringsförklaring för kammaren. Statsministern nämnde då att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken skulle införas. Mot bakgrund av detta- Inlämnad
- 2019-01-24
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
med anledning av skr. 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
Motion 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontrollrutiner och utredningar- Inlämnad
- 2018-12-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck
Motion 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:KrU8 2018/19:SoU8
Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor
Motion 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. M Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en grundlagsutredning bör tillsättas i syfte att stärka domstolarnas- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU27 2018/19:KU30
Skydd för medieredaktioner
Motion 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. M Skydd för medieredaktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att värna tryck- och yttrandefriheten och utveckla arbetet mot hot, våld och andra olagliga angrepp- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förebyggande av våldsbejakande extremism
Motion 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. M Förebyggande av våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket kring utländsk finansiering av trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU27
Motverka hybridkrigföring i form av propaganda
Motion 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. M Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör tillskapas en möjlighet att genom vanlig lag införa bestämmelser om ingripande- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frihet för Svenska kyrkan – möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften
Motion 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. M Frihet för Svenska kyrkan möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för församlingar och pastorat inom Svenska- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stockholm - Sveriges tillväxtmotor
Motion 2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. M Stockholm Sveriges tillväxtmotor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att samordna besöksnäringens behov i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU11 2018/19:FiU26 2018/19:NU8 2018/19:TU4 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen
Motion 2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU12 2018/19:CU5 2018/19:NU7 2018/19:SfU15 2018/19:SfU18 2018/19:SkU10 2018/19:SoU9 2018/19:UbU15 2018/19:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. M Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Sammanfattning Under utgiftsområde 1 Rikets styrelse finansieras den centrala statsledningen samt flera viktiga myndigheter, statsbidrag och uppdrag. För Moderaterna är ett effektivt användande av skattemedel ett kärnvärde.- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , 4 bifall,
Utöka jakten på skarv och säl
Motion 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. M Utöka jakten på skarv och säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa licensjakt på skarv och säl samt möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska bestånd av skarv- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag