Ida Karkiainen (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 108
- Titel
- Strateg.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2021-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-04-05 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-08-31
Sven-Erik Bucht
- Ledig
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2015-05-05 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-11-30
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2022-01-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2021-09-30 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2021-09-29 – 2021-09-30
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2021-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot kulturutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–21 och ordförande 22–. Suppleant kulturutskottet 14–17, utbildningsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 15–18 och näringsutskottet 19–21. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot valprövningsnämnden 19–21 och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 19–21. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Vårdaren Nils Karkiainen och administrativa chefen Kerstin Hedlund.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03–06. Studier på pol. mag-programmet, Luleå tekniska universitet 06–10.
Anställningar
Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05–10. Fritidsledare, Station – Ungdomens Hus, Haparanda stad 07–10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10–11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15–21. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16–19. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06–10. Ledamot, parlamentariska public servicekommittén 17–19. Ledamot, 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Ledamot, kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet 19–21. Ledamot, kommittén om förbud mot rasistiska organisationer 20–21. Ledamot, parlamentariska referensgruppen, utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner 21. Ledamot, Renmarkskommittén 21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haparanda 10–. Kommunstyrelsen, Haparanda 11–14. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden, Haparanda 11–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09–12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10–12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16–22 och vice ordförande 10–12 och 22–. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Granskningsbetänkande
Betänkande 2018/19:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.
Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.
- Anföranden och repliker
- 34, 72 minuter
- Justering
- 2019-06-04
- Bordläggning
- 2019-06-14
- Debatt
- 2019-06-17
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:251 av Lars Püss (M)
Interpellation 2018/19:251 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Lars Püss M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:249 av Ann-Sofie Alm (M)
Interpellation 2018/19:249 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Ann-Sofie Alm M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:248 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Interpellation 2018/19:248 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Mattias Karlsson i Luleå M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:247 av Åsa Coenraads (M)
Interpellation 2018/19:247 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Åsa Coenraads M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:246 av Maria Malmer Stenergard (M)
Interpellation 2018/19:246 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Interpellation 2018/19:244 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2018/19:244 Påtryckningar mot Försäkringskassan av Arin Karapet M till Statsrådet Annika Strandhäll S I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna förekommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören- Inlämnad
- 2019-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
Betänkande 2018/19:KU29
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om tryck- och yttrandefrihet och massmediefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att det inte finns skäl att ändra på gällande regler.
Motionerna handlar exempelvis om
- stärkt skydd för journalister och medieredaktioner,
- meddelarfrihet vid förundersökningar,
- mediestöd,
- public-serviceföretagens verksamhet på internet samt
- granskningsnämnden för radio och tv.
- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 8, 40 minuter
- Justering
- 2019-05-09
- Bordläggning
- 2019-05-14
- Debatt
- 2019-05-15
- Beslut
- 2019-05-15
Valfrågor
Betänkande 2018/19:KU25
Riksdagen sa nej till cirka 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om valsedlar, valhemlighet, valsäkerhet och rösträkning samt legitimationskrav vid röstning. Andra områden är valhemlighet för personer med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning, rösträttsålder samt skilda valdagar.
- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 5, 22 minuter
- Justering
- 2019-04-09
- Bordläggning
- 2019-04-23
- Debatt
- 2019-04-24
- Beslut
- 2019-04-24
Minoritetsfrågor
Betänkande 2018/19:KU24
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.
Motionerna handlar exempelvis om att bevara älvdalskan som språk, att utreda om teckenspråk ska bli ett minoritetsspråk och att införa ett romskt förvaltningsområde. Andra områden är att inrätta en ny myndighet för nationella minoriteter och att stärka samers rättigheter och inflytande.
- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 6, 34 minuter
- Justering
- 2019-04-09
- Bordläggning
- 2019-04-23
- Debatt
- 2019-04-24
- Beslut
- 2019-04-24
Offentlighet, sekretess och integritet
Betänkande 2018/19:KU26
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om offentlighet, sekretess och integritet. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området.
Motionerna handlar exempelvis om datainsamling på internet, myndigheters handel med personuppgifter, Datainspektionens uppdrag och ökad insyn och öppenhet i EU.
- Behandlade dokument
- 13
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 4, 22 minuter
- Justering
- 2019-04-04
- Bordläggning
- 2019-04-10
- Debatt
- 2019-04-11
- Beslut
- 2019-04-24
Frågestund
Det är frågestund torsdagen den 31 januari, direkt efter valet av delegation till den parlamentariska kontrollgruppen för Europol klockan 14.00. Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund- Datum
- 2019-01-31
Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica
Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor
Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. S Trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Åren- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Datacenter och big data
Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Datacenter och big data Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att forma en nationell strategi för att främja investeringar inom datacenter och satsa på forskning inom datacenter och big data- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Information om totalförsvaret
Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. S Information om totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur informationsinsatser kan komma till stånd som syftar till att stärka ungdomars kunskap om värnplikten och totalförsvarets roll i- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likvärdiga villkor
Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. S Likvärdiga villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av likvärdiga villkor för livet i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att alla invånare i vårt land har likvärdig- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statliga bolagsstyrelser
Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. S Statliga bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en bättre geografisk spridning bland ledamöter i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socialdemokratiskt- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre vård efter förlossning
Motion 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. S Bättre vård efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter förlossning får- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Barns rätt till kunskap om sina rättigheter
Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett kunskapslyft för att stärka barns kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag