Jonas Eriksson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Gymnasielärare.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-08-01 – 2019-11-03
- Ledig
- 2016-01-18 – 2016-07-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2016-01-17
Miljöpartiet de gröna
- Gruppledare
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Gruppledare
- 2018-09-24 – 2019-02-15
- Förste vice gruppledare
- 2018-01-16 – 2018-09-24
- Gruppledare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Förste vice gruppledare
- 2016-01-01 – 2016-11-01
- Gruppledare
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Förste vice gruppledare
- 2015-03-18 – 2015-05-18
- Gruppledare
- 2015-01-02 – 2015-03-18
- Förste vice gruppledare
- 2014-09-29 – 2015-01-01
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2012-11-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-03 – 2012-11-03
- Vice ordförande
- 2011-09-22 – 2012-10-07
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2011-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-11-06
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2013-01-31 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Ordförande
- 2017-07-15 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2017-07-15 – 2017-07-15
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-11-03
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2015-03-25 – 2016-11-09
- Suppleant
- 2015-01-28 – 2015-03-25
- Ledamot
- 2014-10-15 – 2015-01-28
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Ersättare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ersättare
- 2018-01-16 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2015-05-21 – 2015-12-31
- Ersättare
- 2015-03-18 – 2015-05-21
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2015-03-18
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 11 och 12 och vice ordförande 11-14. Ordförande EU-nämnden 17-18. Ledamot konstitutionsutskottet 18-. Suppleant finansutskottet 10-11, socialutskottet 10-14, skatteutskottet 13-14, konstitutionsutskottet 14-18 och näringsutskottet 16-18. Suppleant ledamotsrådet 15. Ledamot riksdagsstyrelsen 15, 18-19 och 19-, ersättare 14-15, 16-18 och 19. Ledamot ledamotsrådet 15-16 och krigsdelegationen 14-. Gruppledare, Miljöpartiet 15, 16-18, 18-19 och 19-, vice gruppledare 14-16 och 19.
Föräldrar
Företagaren Roger Eriksson och undersköterskan/vårdaren Bodil Eriksson, f. Danielsson.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Örebro, slutår 87. Fil.mag., matematik, fysik och religion. Enstaka universitetskurser i företagsekonomi och juridik. Gymnasielärarexamen.
Anställningar
Lärare, Lindesbergs kommun 89-96. Gymnasielärare, Örebro kommun 98-07.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Almby-Norrbyås kommundelsnämnd i Örebro 98-02. Ledamot, byggnadsnämnden 00-10, vice ordförande 02-06, ordförande 06-10. Ordförande, kommunala handikapprådet 06-10. Ersättare, Programnämnd samhällsbyggnad. Landstingsfullmäktig, Örebro 02-10. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden 02-06. Ersättare, landstingsstyrelsen 02-06, ledamot 06-10. Oppositionsråd och gruppledare 05-10. Ledamot, Beredning samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting 07-11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Miljöpartiet de gröna i Örebro län 05-10 och ordförande 05-08. Ordförande, Miljöpartiets nätverk för landstings- och regionpolitiker 06-10. Ledamot, partistyrelsen, Miljöpartiet de gröna 11-13.
Bostadsort
Örebro
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Granskningsbetänkande
Betänkande 2018/19:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.
Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.
- Anföranden och repliker
- 34, 72 minuter
- Justering
- 2019-06-04
- Bordläggning
- 2019-06-14
- Debatt
- 2019-06-17
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
Betänkande 2018/19:KU29
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om tryck- och yttrandefrihet och massmediefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att det inte finns skäl att ändra på gällande regler.
Motionerna handlar exempelvis om
- stärkt skydd för journalister och medieredaktioner,
- meddelarfrihet vid förundersökningar,
- mediestöd,
- public-serviceföretagens verksamhet på internet samt
- granskningsnämnden för radio och tv.
- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 8, 40 minuter
- Justering
- 2019-05-09
- Bordläggning
- 2019-05-14
- Debatt
- 2019-05-15
- Beslut
- 2019-05-15
Minoritetsfrågor
Betänkande 2018/19:KU24
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.
Motionerna handlar exempelvis om att bevara älvdalskan som språk, att utreda om teckenspråk ska bli ett minoritetsspråk och att införa ett romskt förvaltningsområde. Andra områden är att inrätta en ny myndighet för nationella minoriteter och att stärka samers rättigheter och inflytande.
- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 6, 34 minuter
- Justering
- 2019-04-09
- Bordläggning
- 2019-04-23
- Debatt
- 2019-04-24
- Beslut
- 2019-04-24
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Betänkande 2018/19:KU1
14, 6 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Rikets styrelse. Mest pengar får Regeringskansliet, drygt 7,8 miljarder kronor. Drygt 3 miljarder kronor går till länsstyrelserna och riksdagens ledamöter och partier får drygt 926 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna ska fördelas inom delposterna Regeringskansliet, Allmänna val och demokrati och Länsstyrelserna. För övriga 15 anslag sa riksdagen ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur pengarna ska fördelas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 49 minuter
- Justering
- 2018-12-13
- Bordläggning
- 2018-12-14
- Debatt
- 2018-12-15
- Beslut
- 2018-12-17
Stärk möjligheterna att ge stöd till barn som far illa
Motion 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Stärk möjligheterna att ge stöd till barn som far illa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka barnperspektivet och barns rättigheter, inte minst rätten att göra sin röst hörd på individnivå och övergripande- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden
Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner att ta fram- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU11 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
Motion 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att etablera ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i varje län och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU8 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förbud mot autonoma vapensystem
Motion 2018/19:2747 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2747 av Rasmus Ling m.fl. MP Förbud mot autonoma vapensystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett internationellt förbud mot autonoma vapensystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt,- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafiksäkerhetskameror i tätort
Motion 2018/19:2746 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2746 av Amanda Palmstierna m.fl. MP Trafiksäkerhetskameror i tätort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer som möjliggör för trafiksäkerhetskameror i tätort inklusive en modell för kostnadsfördelning och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av hetslagen
Motion 2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2744 av Jonas Eriksson MP Översyn av hetslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändrad lagstiftning för att freda våra gemensamma demokratiska rum och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utveckling av den svenska livsmedelsstrategin för att minska sårbarheten i jordbruket och livsmedelssektorn
Motion 2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. MP Utveckling av den svenska livsmedelsstrategin för att minska sårbarheten i jordbruket och livsmedelssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett mål för självförsörjningsgraden bör utvecklas och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU7 2018/19:MJU17 2018/19:MJU2 2018/19:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
En hållbar bostadspolitik
Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. MP En hållbar bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt mål för bostadspolitiken som innebär att 450 000 nya bostäder byggs till 2025 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:KrU13 2018/19:SfU21 2018/19:SkU11 2018/19:SoU9 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 31 avslag
Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen
Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. MP Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i minerallagen 1991:45 som tydligt förbjuder utvinning av fossila bränslen i Sverige och- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer för elever
Motion 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine båda MP Hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer för elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna barns och elevers rätt till hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektiv styrning mot klimatmålen
Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU12 2018/19:FiU34 2018/19:KU32 2018/19:MJU4 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Klimatet kan inte vänta
Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. MP Klimatet kan inte vänta Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning 1 Nollutsläpp från transporter 1.1 Utfasning av fossila bränslen 1.2 Tågtrafik 1.3 Godstransporter 2 100 procent förnybart 2.1 Solenergi 2.2 Ett mer flexibelt elsystem- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU11 2018/19:FiU22 2018/19:FiU6 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU12 2018/19:NU14 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU13 2018/19:TU15 2018/19:TU16 2018/19:TU17 2018/19:TU5 2018/19:UU14
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 6 avslag, 25 saknar beslutsinformation
Psykisk ohälsa hos barn och unga
Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Psykisk ohälsa hos barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU8 2018/19:SoU11 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Ökad konkurrens på internet
Motion 2018/19:2729 av Jonas Eriksson (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2729 av Jonas Eriksson MP Ökad konkurrens på internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för användare av internet och e-postkonton att byta tjänsteleverantör och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler människor- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder
Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. MP Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra förslagen i SOU 2017:84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag